Barbara Fiorini Due
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VICH 9625 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.764.000' DKK DADES A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.823.000' DKK DADES A/S (2023) |
Største egenkapital: | 10.559.000' DKK DADES A/S (2021-22) |
Største gæld: | 4.172.898' DKK Novo Capital Investors P/S (2022) |
Flest årsværk: | 7.271 årsværk hos ISS FACILITY SERVICES A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Komplementarselskabet Novo Capital Investors ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 109635143
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2010 hos VICH 9625 A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Barbara Fiorini Due i 5 måneder, inden stoppet den 27. maj 2011.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. maj 2011.
Direktørposter (6)
-
Novo Holdings Invest Asia A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2022 -
Ejendomsselskabet Novo Holdings Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2022 -
Ejendomsselskabet Novo Holdings P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2022 -
Novo Invest F2 P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2024 -
F&O Advisor P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2024 -
Advisor Denmark P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2024
Bestyrelsesposter (10)
-
SONION HOLDCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2021 -
Komplementarselskabet Novo Capital Investors ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2020 -
Novo Capital Investors P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2020 -
Novo Holdings Invest Asia A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2022 -
Indkøbsselskabet Novo Holdings A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2022 -
Ejendomsselskabet Novo Holdings Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.11.2022 -
Ejendomsselskabet Novo Holdings P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2022 -
Novo Invest F2 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2024 -
F&O Advisor P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2024 -
Advisor Denmark P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2024
Tidslinje (26)
-
DADES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Advisor Denmark P/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2024
Registreringsdato: 02.02.2024 -
F&O Advisor P/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2024
Registreringsdato: 02.02.2024
Blå bog (fortsat)
Barbara har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Barbara Fiorini Due har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos DADES A/S der præsenterede et overskud på 3.764.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos DADES A/S der præsenterede et underskud på 1.823.000' DKK.
Barbara har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2020 til i dag hos Komplementarselskabet Novo Capital Investors ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.753.327' DKK (SONION HOLDCO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.823.000' DKK (DADES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.119.360' DKK (Novo Invest 2E A/S (Nu: Echo BidCo A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 46' DKK (Ejendomsselskabet Novo Holdings Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Barbara' netværk er Claus Hansen.