Simon Gamskær Agergaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2010 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AGERGAARD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 20.969' DKK Flexi Group ApS (2022-23) |
Største underskud: | -3.031' DKK TØMRERFIRMAET NOTHLEV A/S (Nu: TØMRERFIRMAET NOTHLEV-LINDEGAARD A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 36.426' DKK Flexi Group ApS (2022-23) |
Største gæld: | 24.315' DKK Flexi Group ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Jydepejsen Denmark A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af AGERGAARD HOLDING ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 1201152227
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2010 ved AGERGAARD HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Simon Gamskær Agergaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Simon nu bestreddet i 13 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 8.220' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AGERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
Fyrrely ApS
Via AGERGAARD HOLDING ApS -
Flexi Group ApS
Via AGERGAARD HOLDING ApS -
HÉLIA HOLDING ApS
Via Flexi Group ApS -
EXPORTGRUPPEN HELIA ApS
Via Flexi Group ApS -
FLEXI METAL A/S
Via Flexi Group ApS -
FLEXI RISTE A/S
Via Flexi Group ApS -
JESMIG GROUP ApS
Via Flexi Group ApS -
Jessing A/S
Via Flexi Group ApS -
Jydepejsen Denmark A/S
Via Flexi Group ApS -
ABC Skilte ApS
Via Flexi Group ApS -
Ejendommen Ahornsvinget 3-7 ApS
Via Flexi Group ApS -
Ejendommen Hjejlevej 10 ApS
Via Flexi Group ApS -
PENGESKABET ApS
Via Flexi Group ApS -
HERNING PENGESKABSFABRIK A/S
Via PENGESKABET ApS -
BOKSEN ApS
Via PENGESKABET ApS
Direktørposter (7)
-
FLEXI RISTE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2015 -
Ejendommen Hjejlevej 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2019 -
Flexi Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2015 -
Jessing A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2015 -
FLEXI METAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2015 -
Fyrrely ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2019 -
AGERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2010
Bestyrelsesposter (9)
-
Ejendommen Hjejlevej 10 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.11.2019 -
Ejendommen Ahornsvinget 3-7 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2019 -
Flexi Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2011 -
HERNING PENGESKABSFABRIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2023 -
Jessing A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2015 -
Jydepejsen Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.2016 -
FLEXI METAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2011 -
JESMIG GROUP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2017 -
ABC Skilte ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.09.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
Kabeltromlen ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
HERNING PENGESKABSFABRIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
ABC Skilte ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2023
Registreringsdato: 26.09.2023
Blå bog (fortsat)
Simon har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
30.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via PENGESKABET ApS -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.11.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
24.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør og Reel ejer
09.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Flexi Group ApS
Simon Gamskær Agergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AGERGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.844' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Flexi Group ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Simon Gamskær Agergaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Simon Gamskær Agergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Flexi Group ApS der præsenterede et overskud på 20.969' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved TØMRERFIRMAET NOTHLEV A/S (Nu: TØMRERFIRMAET NOTHLEV-LINDEGAARD A/S) der præsenterede et underskud på 3.031' DKK.
Simon har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 5 måneder fra 2011 til i dag hos FLEXI RISTE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 17.606' DKK (HERNING PENGESKABSFABRIK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 330' DKK (JESMIG GROUP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 21.681' DKK (Jydepejsen Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 578' DKK (Ejendommen Ahornsvinget 3-7 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Kennet Rand.