Daniel René Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | CONNSPIRE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 452' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2019) |
Største underskud: | -143' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.826' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2022) |
Største gæld: | 3.169' DKK J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Vault of Spirits ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RCH Ejendomme ApS (6 år 10 måneder) |
Seed: 1756371170
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2013 i CONNSPIRE ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Daniel René Christensen i 1 år 3 måneder, inden stoppet d. 30. december 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. september 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DRC Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Vault of Spirits ApS
Via DRC Group ApS -
D&D Erhverv ApS
Via DRC Group ApS -
Sjuz ApS
Via DRC Group ApS
Direktørposter (4)
-
Vault of Spirits ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2018 -
DRC Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2020 -
D&D Erhverv ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2020 -
Sjuz ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Vault of Spirits ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.11.2018 -
Sjuz ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Sjuz ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2021
Registreringsdato: 05.05.2021 -
Sjuz ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2021
Registreringsdato: 09.01.2021
Blå bog (fortsat)
Daniel har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.01.2021 - 30.12.2022
Bestyrelsesmedlem
09.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2014 - 05.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.05.2020 - 15.12.2020
Reel ejer og Direktør
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
09.11.2018 - 15.12.2020
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Daniel René Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DRC Group ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -5' DKK. Gennem sit holdingselskab DRC Group ApS har Daniel dermed også andele i Vault of Spirits ApS (50-66.65%), D&D Erhverv ApS (50-66.65%) & Sjuz ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Daniel René Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Vault of Spirits ApS landede et overskud på 296' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Vault of Spirits ApS landede et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 115' DKK (Vault of Spirits ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 143' DKK (J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.683' DKK (J&R ERHVERV A/S (Nu: RCH Ejendomme ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20' DKK (Sjuz ApS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Dag Hass Christensen.