Anette Lindø Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BM LAKERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.628' DKK BM LAKERING A/S (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.042' DKK BM LAKERING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 4.187' DKK BM LAKERING A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos BM LAKERING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BM LAKERING A/S (7 år 10 måneder) |
Seed: 1824359703
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2011 hos BM LAKERING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anette Lindø Christensen i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 13. november 2016.
I dag arbejder virksomheden med overfladebehandling af metal. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 2.066' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
BM LAKERING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.11.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
BM LAKERING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.11.2016
Registreringsdato: 14.11.2016 -
BM LAKERING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2016
Registreringsdato: 13.11.2016 -
BM LAKERING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2011
Registreringsdato: 10.03.2011
Blå bog (fortsat)
Anette Lindø Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos BM LAKERING A/S der præsenterede et overskud på 5.628' DKK.
Anette har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 10 måneder fra 2016 til i dag hos BM LAKERING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Martin Christensen.