Christian Lænsø
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆNSØ HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.166' DKK SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S (2021-22) |
Største underskud: | -679' DKK FBR1 A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 4.895' DKK SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 7.968' DKK FBR1 A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lænsø Holding ApS (9 år) |
Seed: 326701891
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2006 hos LÆNSØ HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Lænsø i 6 år 4 måneder, før stoppet d. 16. november 2012.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lænsø Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
Via Lænsø Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Lænsø Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2015
Tidslinje (11)
-
SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2015
Registreringsdato: 15.12.2015 -
Lænsø Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.09.2015
Registreringsdato: 14.09.2015 -
Lænsø Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2015
Registreringsdato: 14.09.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
24.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Lænsø Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
14.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.06.2006 - 16.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.11.2006 - 03.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Lænsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lænsø Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 610' DKK. Igennem holdingselskabet Lænsø Holding ApS har Christian derfor også ejerandele i SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christian Lænsø, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Lænsø Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 162' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor Lænsø Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 19' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Rasmus Bering.