Kenneth Kølkjær Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S RIDLEY COURT (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.921' DKK K/S RIDLEY COURT (2015) |
Største underskud: | -1.939' DKK K/S RIDLEY COURT (2016) |
Største egenkapital: | 4.551' DKK RC FINANS ApS (2023) |
Største gæld: | 20.690' DKK K/S RIDLEY COURT (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Planleg A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RC FINANS ApS (11 år 10 måneder) |
Seed: 638439505
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2006 hos K/S RIDLEY COURT i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kenneth Kølkjær Jørgensen i 6 år, før stoppet d. 22. juni 2012.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 240' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
RIDLEY COURT KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
RC FINANS ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Kølkjær Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S RIDLEY COURT
Via RIDLEY COURT KOMPLEMENTAR ApS -
Planleg A/S
Via Kølkjær Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kølkjær Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Planleg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Kølkjær Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
Kølkjær Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
Planleg A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2022
Registreringsdato: 10.05.2022
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
12.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Kølkjær Holding ApS -
Ejer
31.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2006 - 22.06.2012
Ejer
31.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
24.05.2006 - 22.06.2012
Ejer
31.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kenneth Kølkjær Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kølkjær Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13' DKK. Gennem holdingselskabet Kølkjær Holding ApS har Kenneth derfor også andele i Planleg A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kenneth Kølkjær Jørgensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S RIDLEY COURT kunne fremvise et overskud på 1.921' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S RIDLEY COURT kunne fremvise et underskud på 1.939' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 317' DKK (Planleg A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (Kølkjær Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.551' DKK (RC FINANS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.127' DKK (K/S RIDLEY COURT).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Michael Frantz Marshall.