Søren Timmerby
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN TIMMERBY HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.400' DKK ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (2014) |
Største underskud: | -1.172' DKK ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (2016) |
Største egenkapital: | 5.626' DKK ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (2014) |
Største gæld: | 5.719' DKK ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN TIMMERBY HOLDING ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 2072233153
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2006 hos SØREN TIMMERBY HOLDING ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Søren Timmerby og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Søren nu bestreddet i 18 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 242' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØREN TIMMERBY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RUNE EGHOLM E 426 ApS
Via SØREN TIMMERBY HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RUNE EGHOLM E 426 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2006 -
SØREN TIMMERBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2023
Registreringsdato: 02.07.2023 -
ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
08.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2023 - 02.07.2023
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.04.2021 - 02.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Timmerby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SØREN TIMMERBY HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.350' DKK. Igennem holdingselskabet SØREN TIMMERBY HOLDING ApS har Søren derfor også ejerandele i RUNE EGHOLM E 426 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Timmerby, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor RUNE EGHOLM E 426 ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.322' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor RUNE EGHOLM E 426 ApS kunne offentliggøre et underskud på 818' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 339' DKK (RUNE EGHOLM E 426 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 69' DKK (ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.992' DKK (ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.350' DKK (SØREN TIMMERBY HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ingeborg Boserup Frich.