Søren Bidstrup
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aage Christensen Defence A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.679' DKK SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS (2017-18) |
Største underskud: | -1.448' DKK SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 15.347' DKK SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 22.606' DKK Aage Christensen Proces A/S (Nu: Aage Christensen A/S, Rådgivnings- og handelsvirksomhed) (2022-23) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos AAGE CHRISTENSEN, INGENIØR- OG HANDELSVIRKSOMHED A/S. (Nu: Aage Christensen Defence A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 3774763
Karrieren som leder startede i 2006 ved Aage Christensen Defence A/S (tidligere AAGE CHRISTENSEN, INGENIØR- OG HANDELSVIRKSOMHED A/S.) i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Søren Bidstrup i 11 år 7 måneder, før stoppet den 5. marts 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 2.595' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aage Christensen A/S, Rådgivnings- og handelsvirksomhed
Via SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Aage Christensen A/S, Rådgivnings- og handelsvirksomhed
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2017 -
SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
Aage Christensen A/S, Rådgivnings- og handelsvirksomhed
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
SWB Group ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2019
Registreringsdato: 03.05.2019 -
AAGE CHRISTENSEN, INGENIØR- OG HANDELSVIRKSOMHED A/S. (Nu: Aage Christensen Defence A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2018
Registreringsdato: 05.03.2018 -
AAGE CHRISTENSEN, INGENIØR- OG HANDELSVIRKSOMHED A/S. (Nu: Aage Christensen Defence A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2018
Registreringsdato: 24.01.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
12.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2015 - 03.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.07.2006 - 05.03.2018
Bestyrelsesmedlem
03.12.2010 - 04.09.2016
Bestyrelsesmedlem
05.09.2016 - 23.01.2018
Bestyrelsesmedlem
24.01.2018 - 05.03.2018
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.09.2006 - 05.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Bidstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.347' DKK. Gennem holdingselskabet SØREN BIDSTRUP HOLDING ApS har Søren derfor også andele i Aage Christensen A/S, Rådgivnings- og handelsvirksomhed (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Bidstrup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Bidstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved AAGE CHRISTENSEN, INGENIØR- OG HANDELSVIRKSOMHED A/S. (Nu: Aage Christensen Defence A/S) der præsenterede et overskud på 3.221' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved SWB Group ApS der præsenterede et underskud på 289' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos Aage Christensen A/S, Rådgivnings- og handelsvirksomhed.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Christian Bidstrup.