Johnny Nim
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 1988 (36 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen (Reel ejer) |
Største overskud: | 12.102' DKK DFA FORSIKRINGSAGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) (2020) |
Største underskud: | -36.780' DKK ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (2016) |
Største egenkapital: | 47.521' DKK FAGFORSIKRING ApS (Nu: Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S) (2023) |
Største gæld: | 117.429' DKK DANSKE LØNMODTAGERES VIKARBUREAU ApS (Nu: DFH EJENDOMME ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen (36 år 7 måneder) |
Seed: 1904395245
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1988 ved FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen (tidligere FUNKTIONÆR KARTELLET TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN) med titlen som Reel ejer. Denne rolle har Johnny Nim nu bestreddet i 36 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med fagforeninger. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JN HOLDINGSELSKAB ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S
Via JN HOLDINGSELSKAB ApS -
JN EJENDOMME, ESBJERG ApS
Via JN HOLDINGSELSKAB ApS
Direktørposter (2)
-
JN EJENDOMME, ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2013 -
JN HOLDINGSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2011
Bestyrelsesposter (13)
-
Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2020 -
EJENDOMSSELSKABET Generationernes By ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.02.2014 -
Ejendomsselskabet Østerbyen ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2016 -
KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.12.2015 -
Ejendomsselskabet Midtbyen ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2020 -
Ejendomsselskabet Borgergade 38 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.04.2020 -
Ejendomsselskabet Gl. Færgevej 4 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.02.2020 -
Ejendomsselskabet Eysbergh ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2022 -
GJERRILD NORDSTRAND ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.12.2016 -
Ejendomsselskabet Bryggen, Esbjerg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.09.2016 -
SØBY MARINA PARK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.12.2016 -
DFH HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.04.2013 -
DFH EJENDOMME ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2013
Ejendomme (4)
Tidslinje (51)
-
DANSK FORSIKRINGS MÆGLERHUS A/S (Nu: DFA SALG A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
RIBE-ESBJERG HH A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
Ejendomsselskabet Eysbergh ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Nim er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JN HOLDINGSELSKAB ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.431' DKK. Igennem holdingselskabet JN HOLDINGSELSKAB ApS har Johnny derfor også ejerandele i KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S (50-66.65%) og JN EJENDOMME, ESBJERG ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Johnny Nim, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Johnny Nim har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved DFA FORSIKRINGSAGENTUR ApS (Nu: DFA af 2023 ApS) der præsenterede et overskud på 12.102' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S der præsenterede et underskud på 36.780' DKK.
Johnny har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 5 måneder fra 2011 til 2023 hos DFA SALG A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.115' DKK (ESBJERG ELITE ISHOCKEY A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.678' DKK (ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 47.521' DKK (FAGFORSIKRING ApS (Nu: Det Faglige Hus Forsikringsagentur A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.604' DKK (ESBJERG FORENEDE BOLDKLUBBER ELITEFODBOLD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Brian Elsted Hansen.