Peter Lund Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2010 (13 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SDL Danmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 206' DKK SDL Danmark A/S (2021) |
Største underskud: | -313' DKK SDL Danmark A/S (2016) |
Største egenkapital: | 38' DKK PLH Capital IVS (Nu: PLH Capital ApS) (2021) |
Største gæld: | 8.203' DKK SDL Danmark A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SDL Danmark A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SDL Danmark A/S (13 år 10 måneder) |
Seed: 444303421
Karrieren I Danmark startede i 2010 i SDL Danmark A/S (tidligere FUGRO AERIAL MAPPING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Peter Lund Hansen nu bestreddet i 13 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 152' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLH Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SDL Danmark A/S
Via PLH Capital ApS
Direktørposter (2)
-
SDL Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2018 -
PLH Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
SDL Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
PLH Capital IVS (Nu: PLH Capital ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2019
Registreringsdato: 25.01.2019 -
PLH Capital IVS (Nu: PLH Capital ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
SDL Danmark A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2018
Registreringsdato: 27.09.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2010 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
27.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.12.2017 - 01.12.2018
Ejer
10.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Peter Lund Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PLH Capital ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Gennem holdingselskabet PLH Capital ApS har Peter derfor også andele i SDL Danmark A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Lund Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SDL Danmark A/S kunne fremvise et overskud på 206' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SDL Danmark A/S kunne fremvise et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 152' DKK (SDL Danmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (PLH Capital IVS (Nu: PLH Capital ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (PLH Capital IVS (Nu: PLH Capital ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.599' DKK (SDL Danmark A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Per Monberg.