Peter Westergaard
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAWO A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 54.969' DKK WR ENTREPRISE A/S (2018-19) |
Største underskud: | -722' DKK IPM Byg P/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 78.080' DKK WR ENTREPRISE A/S (2021-22) |
Største gæld: | 235.804' DKK WR ENTREPRISE A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos WR ENTREPRISE A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af PW BYG HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 1188975008
Det hele startede i 2006 hos RAWO A/S (tidligere IPM BYG ApS) i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Peter Westergaard i 16 år 9 måneder, før stoppet d. 4. august 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor opførelse af bygninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 125' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PW BYG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Komplementarselskabet IPM Byg ApS
Via PW BYG HOLDING ApS -
IPM Byg P/S
Via Komplementarselskabet IPM Byg ApS -
IPM Invest Komplementarselskab ApS
Via PW BYG HOLDING ApS -
IPM Invest P/S
Via IPM Invest Komplementarselskab ApS
Direktørposter (3)
-
IPM Invest Komplementarselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2020 -
PW BYG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2006 -
Komplementarselskabet IPM Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
IPM Invest P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2020 -
IPM Byg P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
IPM BYG ApS (Nu: RAWO A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.08.2023
Registreringsdato: 04.08.2023 -
WR ENTREPRISE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2022
Registreringsdato: 12.11.2022 -
IPM Invest Komplementarselskab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.08.2020
Registreringsdato: 05.08.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Ejer
12.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via PW BYG HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet IPM Byg ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
23.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Peter Westergaard er også ejer af 2 holdingselskaber IPM Invest Komplementarselskab ApS (22,22%) samt IPM Invest P/S (22,22%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Westergaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor IPM BYG ApS (Nu: RAWO A/S) kunne fremvise et overskud på 17.976' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor IPM BYG ApS (Nu: RAWO A/S) kunne fremvise et underskud på 125' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Ivan Allentoft.