Mads Refshauge
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAWO A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 54.969' DKK WR ENTREPRISE A/S (2018-19) |
Største underskud: | -722' DKK IPM Byg P/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 78.080' DKK WR ENTREPRISE A/S (2021-22) |
Største gæld: | 235.804' DKK WR ENTREPRISE A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos WR ENTREPRISE A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af MADS REFSHAUGE HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 289282842
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2006 hos RAWO A/S (tidligere IPM BYG ApS) i hvervet som Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Mads Refshauge i 16 år 9 måneder, inden stoppet den 4. august 2023.
Nu opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 125' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MADS REFSHAUGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
RAWO A/S
Via MADS REFSHAUGE HOLDING ApS -
Komplementarselskabet IPM Byg ApS
Via MADS REFSHAUGE HOLDING ApS -
IPM Byg P/S
Via Komplementarselskabet IPM Byg ApS -
IPM Invest Komplementarselskab ApS
Via MADS REFSHAUGE HOLDING ApS -
IPM Invest P/S
Via IPM Invest Komplementarselskab ApS -
Rawo Tangerine ApS
Via MADS REFSHAUGE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
IPM Invest Komplementarselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2020 -
MADS REFSHAUGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2006 -
IPM Invest P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2020 -
Komplementarselskabet IPM Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
IPM Invest P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2020 -
RAWO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2023 -
IPM Byg P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
RAWO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
IPM BYG ApS (Nu: RAWO A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.08.2023
Registreringsdato: 04.08.2023 -
WR ENTREPRISE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2022
Registreringsdato: 12.11.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
05.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Ejer
12.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via MADS REFSHAUGE HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet IPM Byg ApS
Mads Refshauge er desuden ejer af 3 holdingselskaber IPM Invest Komplementarselskab ApS (33,33%), IPM Invest P/S (33,33%) samt Rawo Tangerine ApS (25%).
Du kan se koncerndiagram for Mads Refshauge, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor RAWO A/S landede et overskud på 17.976' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor IPM Invest P/S landede et underskud på 203' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Ivan Allentoft.