Ulrich Martin Pade
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | UP2006 HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 141' DKK HE-LD INVEST ApS (Nu: UP CONSULTING ApS) (2017) |
Største underskud: | -185' DKK KLIMAKLUBBEN DANMARK ApS (2017) |
Største egenkapital: | 320' DKK Ocean Wave Power A/S (2017-18) |
Største gæld: | 1.673' DKK KLIMAKLUBBEN DANMARK ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af UP2006 HOLDING ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 620606322
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2006 ved UP2006 HOLDING ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Ulrich Martin Pade og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer har Ulrich nu besiddet i 17 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UP2006 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ocean Wave Power A/S
Via UP2006 HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
UP2006 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2006 -
Ocean Wave Power A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
GF Forsvaret F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 13.04.2023 -
Ocean Wave Power A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2017
Tidslinje (25)
-
PSP HANDEL OG SERVICE ApS (Nu: UP CONSULTING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
KLIMAKLUBBEN DANMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
GF Forsvaret F.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrich har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.11.2006 - 09.02.2007
Bestyrelsesmedlem
24.11.2006 - 09.02.2007
Reel ejer
26.11.2006 - 05.10.2023
Direktør
13.05.2009 - 30.06.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.10.2010 - 27.09.2023
Direktør
30.03.2012 - 30.06.2023
Ejerandel: 100%
Ulrich Martin Pade er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UP2006 HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -974' DKK. Gennem sit holdingselskab UP2006 HOLDING ApS har Ulrich dermed også andele i Ocean Wave Power A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ulrich Martin Pade, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HE-LD INVEST ApS (Nu: UP CONSULTING ApS) landede et overskud på 141' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KLIMAKLUBBEN DANMARK ApS landede et underskud på 185' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Ocean Wave Power A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 241' DKK (Ocean Wave Power A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -974' DKK (UP2006 HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrich' netværk er Niels Hans Julius Buchholst.