Lars Krants Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.558' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2022) |
Største underskud: | -27.638' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2023) |
Største egenkapital: | 124.050' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2022) |
Største gæld: | 473.521' DKK EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ERIK WESTERBY-FONDET FOR DANSK FORHISTORISK ARKÆOLOGI (6 år 6 måneder) |
Seed: 908078199
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2014 i EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Krants Larsen i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 25. april 2018.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 27.638' DKK.
Tidslinje (2)
-
EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018 -
EJENDOMSSELSKABET MOESGÅRD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2014
Registreringsdato: 08.05.2014
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 30.04.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2014 - 25.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Susse Westerby.