Julius Bo Tjellesen
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JULIUS TJELLESEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 18.568' DKK E. TJELLESEN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -3.011' DKK E. TJELLESEN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 99.962' DKK E. TJELLESEN A/S (2017-18) |
Største gæld: | 129.453' DKK E. TJELLESEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos E. TJELLESEN A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af JULIUS TJELLESEN ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 2025260158
Karrieren som leder startede i 2011 hos JULIUS TJELLESEN ApS i rollen som Ejer. Julius Bo Tjellesen købte en del af virksomheden d. 16. marts 2011 og havde dermed en ejerandel på 90-99.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Julius af: BO TJELLESEN ApS. Titlen som Ejer har Julius nu bestreddet i 13 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 1.080' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JULIUS TJELLESEN ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
E. TJELLESEN A/S
Via JULIUS TJELLESEN ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
E. TJELLESEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
E. TJELLESEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
E. TJELLESEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
E. TJELLESEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2014
Registreringsdato: 24.11.2014
Blå bog (fortsat)
Julius har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2014 - 06.12.2023
Bestyrelsesmedlem
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
16.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via JULIUS TJELLESEN ApS
Julius Bo Tjellesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JULIUS TJELLESEN ApS (ejer pt. 90%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.239' DKK. Gennem holdingselskabet JULIUS TJELLESEN ApS har Julius derfor også andele i E. TJELLESEN A/S (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Julius Bo Tjellesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Julius Bo Tjellesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos E. TJELLESEN A/S der præsenterede et overskud på 18.568' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos E. TJELLESEN A/S der præsenterede et underskud på 3.011' DKK.
Julius har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år fra 2014 til 2023 hos E. TJELLESEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Julius' netværk er Niels Bo Tjellesen.