Thomas Lumholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYKKEGARD ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.554' DKK LYKKEGARD ApS (2019) |
Største underskud: | -1.100' DKK LYKKEGARD ApS (2022) |
Største egenkapital: | 12.193' DKK LYKKEGARD ApS (2020) |
Største gæld: | 7.633' DKK LYKKEGARD ApS (2020) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos LYKKEGARD ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LYKKEGARD ApS (5 år 11 måneder) |
Seed: 1895973723
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2014 i LYKKEGARD ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Lumholt i 5 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.777' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
PSP Lillebo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.10.2022
Tidslinje (9)
-
LYKKEGARD ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Familiehuset Nova ApS (Nu: Familiegården Nova ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Familiehuset Nova ApS (Nu: Familiegården Nova ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 01.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2022 - 22.12.2022
Bestyrelsesmedlem
23.12.2022 - 01.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Lumholt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i LYKKEGARD ApS der præsenterede et overskud på 4.554' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i LYKKEGARD ApS der præsenterede et underskud på 1.100' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2014 til 2019 hos LYKKEGARD ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.777' DKK (LYKKEGARD ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 202' DKK (Familiehuset Nova ApS (Nu: Familiegården Nova ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.691' DKK (LYKKEGARD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -627' DKK (Familiehuset Nova ApS (Nu: Familiegården Nova ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Pernille Lykke Brandt.