Marianne Kofoed
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEVICA INNOVATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 115.932' DKK BEVICA FONDEN (2019) |
Største underskud: | -45.466' DKK BEVICA FONDEN (2022) |
Største egenkapital: | 613.699' DKK BEVICA FONDEN (2022) |
Største gæld: | 72.375' DKK BEVICA FONDEN (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos ANYBODY TECHNOLOGY A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BEVICA INNOVATION A/S (10 år 5 måneder) |
Seed: 690195616
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2014 hos BEVICA INNOVATION A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Marianne Kofoed nu besiddet i 10 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direktørposter (2)
-
BEVICA FONDEN
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2014 -
BEVICA INNOVATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
BEVICA INNOVATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
ANYBODY TECHNOLOGY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
TKS A/S (Nu: TKS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
TKS A/S (Nu: TKS ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2017
Registreringsdato: 30.03.2017
Blå bog (fortsat)
Marianne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2014 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2014 - 30.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Kofoed har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos BEVICA FONDEN der præsenterede et overskud på 26.710' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos TKS A/S (Nu: TKS ApS) der præsenterede et underskud på 4.393' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 5 måneder fra 2014 til i dag hos BEVICA INNOVATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.073' DKK (BEVICA FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.555' DKK (TKS A/S (Nu: TKS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 546.279' DKK (BEVICA FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 609' DKK (TKS A/S (Nu: TKS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Susanne Olsen.