Henrik Damborg Flugt
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK BULK TRANSPORT A/S (Direktør) |
Største overskud: | 356' DKK CENTERFORENINGEN LOGISTIKPARKEN (2017) |
Største underskud: | -237' DKK CENTERFORENINGEN LOGISTIKPARKEN (2018) |
Største egenkapital: | 6.113' DKK DANSK BULK TRANSPORT A/S (2014-15) |
Største gæld: | 21.823' DKK CENTERFORENINGEN LOGISTIKPARKEN (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CENTERFORENINGEN LOGISTIKPARKEN (6 år 4 måneder) |
Seed: 656067439
Det hele startede for alvor en dag i 2014 hos DANSK BULK TRANSPORT A/S med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henrik Damborg Flugt i 7 måneder, før stoppet d. 27. juli 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 163' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. september 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
CENTERFORENINGEN LOGISTIKPARKEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
CENTERFORENINGEN LOGISTIKPARKEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2018
Registreringsdato: 04.05.2018 -
DANSK BULK TRANSPORT A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.07.2015
Registreringsdato: 27.07.2015 -
DANSK BULK TRANSPORT A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2014
Registreringsdato: 28.11.2014
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.11.2014 - 27.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Suzanne Guss Boldsen.