Adam Christian Dantzer
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 2014 (10 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | STUDIO 9 DENMARK A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 174.880' DKK &TRADITION A/S (2021-22) |
Største underskud: | -27.772' DKK FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 314.312' DKK &TRADITION A/S (2022-23) |
Største gæld: | 109.436' DKK STUDIO 9 DENMARK A/S (2021) |
Flest årsværk: | 105 årsværk hos &TRADITION A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STUDIO 9 DENMARK A/S (10 år 2 måneder) |
Seed: 1944385157
Det hele begyndte den dag i 2014 hos STUDIO 9 DENMARK A/S i hvervet som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle har Adam Christian Dantzer nu besiddet i 10 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 573' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A. Dantzer ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
A. Dantzer ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
CSR CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2015 -
Nine United Trading A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.11.2020 -
Nine United Logistics A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2022 -
&TRADITION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2023 -
SINO-DANISH BIOGAS COMPANY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2016 -
STUDIO 9 DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2014
Tidslinje (12)
-
&TRADITION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2023
Registreringsdato: 22.11.2023 -
A. Dantzer ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023
Blå bog (fortsat)
Adam har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,02% -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Adam Christian Dantzer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A. Dantzer ApS (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab A. Dantzer ApS har Adam dermed også andele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Adam Christian Dantzer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Adam Christian Dantzer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos VERPAN A/S der præsenterede et overskud på 10.071' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S) der præsenterede et underskud på 27.772' DKK.
Adam har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 2 måneder fra 2014 til i dag hos STUDIO 9 DENMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 141.040' DKK (&TRADITION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 27.772' DKK (FRANDSEN LIGHTING A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 314.312' DKK (&TRADITION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (SINO-DANISH BIOGAS COMPANY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Adam' netværk er Troels Holch Povlsen.