Solveig Vintersborg
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S DANSK DETAIL I, 1999 (Ejer) |
Største overskud: | 2.808' DKK DANSKE INDUSTRIHUSE HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -1.839' DKK KHVN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 29.699' DKK DANSKE INDUSTRIHUSE HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 15.319' DKK DANSKE INDUSTRIHUSE HOLDING ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S DANSK DETAIL I, 1999 (25 år 2 måneder) |
Seed: 289541396
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1999 i K/S DANSK DETAIL I, 1999 med titlen som Ejer. Solveig Vintersborg købte en part af virksomheden d. 1. juli 1999 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Solveig af: Jørn Falk, Claus Bent Løvengreen, Kenneth Barrett og 2 andre personer. Hvervet som Ejer har Solveig nu bestreddet i 25 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 25 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 1.630' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KHVN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK DETAIL I, 1999
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S DANSK DETAIL I, 1999
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK DETAIL I, 1999
Direktørposter (1)
-
KHVN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
KHVN Holding II ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
KHVN Holding II ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2021
Registreringsdato: 25.08.2021
Blå bog (fortsat)
Solveig har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2014 - Stadig aktiv
Ejer
31.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.07.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer og Direktør
20.05.2016 - 28.06.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.07.2014 - 25.08.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Solveig Vintersborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KHVN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.551' DKK. Igennem holdingselskabet KHVN HOLDING ApS har Solveig derfor også ejerandele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Solveig Vintersborg, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DANSKE INDUSTRIHUSE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.808' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KHVN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.839' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.253' DKK (KHVN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.630' DKK (K/S DANSK DETAIL I, 1999).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.551' DKK (KHVN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 69' DKK (VICH 5820 ApS (Nu: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK DETAIL I, 1999)).
En af de forbindelser som går igen i Solveig' netværk er Jørn Falk.