Gry Cornelius Collignon
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Verisure A/S (Direktør) |
Største overskud: | 108.878' DKK DANSIKRING DIRECT A/S (Nu: Verisure A/S) (2023) |
Største underskud: | -43.760.000' DKK OMADA A/S (2020) |
Største egenkapital: | 10.205.000' DKK OMADA A/S (2020) |
Største gæld: | 749.693' DKK DANSIKRING DIRECT A/S (Nu: Verisure A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Gubernare BidCo ApS (4 år 8 måneder) |
Seed: 381199834
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2015 ved Verisure A/S (tidligere DANSIKRING DIRECT A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Gry Cornelius Collignon i 7 måneder, før stoppet den 1. september 2015.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 108.878' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GM Collignon Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
GM Collignon Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2020 -
Gubernare BidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2020 -
OMADA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (24)
-
GM Collignon Advisory ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
GMC Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2023
Registreringsdato: 05.03.2023 -
OMADA SERVICES A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Gry har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
18.10.2021 - 14.09.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.10.2019 - 05.03.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Gry Cornelius Collignon er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GM Collignon Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -355' DKK. Gennem holdingselskabet GM Collignon Holding ApS har Gry derfor også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Gry Cornelius Collignon, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor DANSIKRING DIRECT A/S (Nu: Verisure A/S) kunne fremvise et overskud på 24.458' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor OMADA A/S kunne fremvise et underskud på 43.760.000' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 108.878' DKK (DANSIKRING DIRECT A/S (Nu: Verisure A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 127.971' DKK (Gubernare BidCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 611.891' DKK (All Things Live ApS (Nu: All Things Live Group ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -355' DKK (GM Collignon Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gry' netværk er Michael Garrett.