Karsten Henneberg Bech
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | POINTSHOP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 112.221' DKK Kjøller A/S (2017) |
Største underskud: | -20.053' DKK Kjøller A/S (2022) |
Største egenkapital: | 237.167' DKK Kjøller A/S (2019) |
Største gæld: | 166.818' DKK Frost & Kjøller Ejendomme A/S (Nu: Kjøller Ejendomme A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FORBRUGERPOST ApS (Nu: MBCC ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af RANDOM ApS (9 år 11 måneder) |
Seed: 4291812
Karrieren som erhvervsperson startede i 2014 i POINTSHOP A/S i rollen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Karsten Henneberg Bech i , før fratrædelsen d. 30. september 2014.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor webportaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 6.144' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. september 2024.
Direktørposter (1)
-
RANDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Kjøller A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2022
Tidslinje (92)
-
Ava B Holding IVS (Nu: Ava B Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Ava B Holding IVS (Nu: Ava B Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
P/S Marshalls Alle
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023
Blå bog (fortsat)
Karsten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2017 - 23.05.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.02.2020 - 30.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.02.2020 - 30.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor Kjøller A/S kunne fremvise et overskud på 18.231' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Frost & Kjøller Ejendomme A/S (Nu: Kjøller Ejendomme A/S) kunne fremvise et underskud på 10.139' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.953' DKK (FORBRUGERPOST ApS (Nu: MBCC ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.139' DKK (Frost & Kjøller Ejendomme A/S (Nu: Kjøller Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 225.117' DKK (Kjøller A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.855' DKK (CM Network Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Magnus Borgen Kjøller.