Rolf Brandhøj Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 19. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAAS-MEINCKE HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 81.715' DKK TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S (2022) |
Største underskud: | -70.313' DKK HAAS-MEINCKE A/S (Nu: Bühler Denmark A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 170.401' DKK TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S (2022) |
Største gæld: | 675.056' DKK TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af THOUGAARD A/S (6 år 4 måneder) |
Seed: 49601437
Karrieren i erhvervslivet startede i 2014 ved HAAS-MEINCKE HOLDING A/S i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Rolf Brandhøj Overgaard i 8 måneder, før stoppet den 5. februar 2015.
Virksomhedens branche var dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. februar 2015.
Bestyrelsesposter (3)
-
TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2019 -
THOUGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2018 -
GLASEKSPERTEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
GLASEKSPERTEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
GLASEKSPERTEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022 -
Glaseksperten Vinduer & Døre A/S (Nu: Vindunor A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022
Blå bog (fortsat)
Rolf har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2020 - 13.10.2022
Bestyrelsesmedlem
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2020 - 21.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.03.2017 - 13.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HAAS-MEINCKE A/S (Nu: Bühler Denmark A/S) kunne fremvise et overskud på 15.320' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor OBEL - P GROUP A/S kunne fremvise et underskud på 16.842' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 31.351' DKK (TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.186' DKK (HAAS-MEINCKE A/S (Nu: Bühler Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 129.653' DKK (TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.138' DKK (BRØDBÆK & CO. A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rolf' netværk er Steen Ruge Thomsen.