Camilla Westergaard Borgen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | EWARE ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 18.244' DKK ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S (2022) |
Største underskud: | -79' DKK ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) (2016) |
Største egenkapital: | 36.515' DKK ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 26.864' DKK ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EWARE ApS (14 år) |
Seed: 2040974001
Det hele startede i 2010 ved EWARE ApS i rollen som Ejer. Camilla Westergaard Borgen købte en del af virksomheden d. 1. september 2010 og fik dermed en ejerandel på 10%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Camilla af: Erik Westergaard og Pernille Westergaard. Rollen som Ejer har Camilla nu bestreddet i 14 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Her 14 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 37' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EWARE ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SMT DATA A/S
Via EWARE ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2021 -
ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2021
Registreringsdato: 06.12.2021 -
CWBorgen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2019
Registreringsdato: 02.07.2019 -
ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2018
Registreringsdato: 13.08.2018
Blå bog (fortsat)
Camilla har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2016 - 02.07.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.02.2015 - 20.10.2016
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) kunne fremvise et overskud på 1.362' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ORBESEN P/S (Nu: Leading Humans P/S) kunne fremvise et underskud på 79' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.084' DKK (ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.515' DKK (ELLEGAARD MINIPIGS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36.383' DKK (ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Erik Westergaard.