Lasse Toft
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2014 (9 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MOGENS BALSLEV'S FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 109.793' DKK CG JENSEN A/S (2017) |
Største underskud: | -215.335' DKK ADSERBALLE & KNUDSEN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 281.252' DKK CG JENSEN A/S (2020) |
Største gæld: | 552.994' DKK CG JENSEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Wolmer Gruppen Holding A/S (6 år 2 måneder) |
Seed: 609594820
Karrieren som leder begyndte den dag i 2014 ved MOGENS BALSLEV'S FOND i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lasse Toft i 1 år 1 måned, før fratrædelsen den 13. november 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 5.014' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 20. februar 2024.
Direktørposter (1)
-
CG JENSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
ADSERBALLE & KNUDSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2021 -
Wolmer Gruppen Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2018 -
DANSK KONSTRUKTIONS- OG BETONINSTITUT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
DANSK KONSTRUKTIONS- OG BETONINSTITUT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
ADSERBALLE & KNUDSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
CG JENSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020
Blå bog (fortsat)
Lasse har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.01.2016 - 22.02.2017
Bestyrelsesmedlem
05.01.2016 - 22.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Lasse Toft har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ADSERBALLE & KNUDSEN A/S der præsenterede et overskud på 13.141' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ADSERBALLE & KNUDSEN A/S der præsenterede et underskud på 88.913' DKK.
Lasse har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 2018 til i dag hos Wolmer Gruppen Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 40.089' DKK (CG JENSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 279.741' DKK (CG JENSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.051' DKK (DANSK KONSTRUKTIONS- OG BETONINSTITUT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Michael Spanggaard Larsen.