Mikael Nukappi Markus Ivan Bohm Nathanielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GR 12-167 Naalu (Stifter) |
Største overskud: | 23.463' DKK HALIBUT GREENLAND ApS (2022) |
Største underskud: | -13.929' DKK HALIBUT GREENLAND ApS (2020) |
Største egenkapital: | 57.790' DKK HALIBUT GREENLAND ApS (2023) |
Største gæld: | 61.124' DKK HALIBUT GREENLAND ApS (2020) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos HALIBUT GREENLAND ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af GR 12-167 Naalu (19 år 6 måneder) |
Seed: 2651443
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 hos GR 12-167 Naalu som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Mikael Nukappi Markus Ivan Bohm Nathanielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Mikael nu besiddet i 19 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GR 12-167 Naalu
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
HALIBUT GREENLAND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2023
Tidslinje (22)
-
HALIBUT GREENLAND ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
UUMMANNAQ SEAFOOD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2023
Registreringsdato: 03.05.2023 -
HALIBUT GREENLAND AAPPILATTOQ ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021
Blå bog (fortsat)
Mikael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2018 - 06.05.2019
Bestyrelsesmedlem
07.05.2019 - 03.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2018 - 05.05.2019
Bestyrelsesmedlem
06.05.2019 - 19.04.2021
Bestyrelsesmedlem
20.04.2021 - 05.05.2021
Bestyrelsesmedlem
06.05.2021 - 06.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2014 - 30.04.2016
Bestyrelsesmedlem
24.05.2017 - 28.02.2018
Bestyrelsesmedlem
01.03.2018 - 17.09.2020
Bestyrelsesmedlem
26.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2018 - 13.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikael Nukappi Markus Ivan Bohm Nathanielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos HALIBUT GREENLAND ApS der præsenterede et overskud på 13.697' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos HALIBUT GREENLAND ApS der præsenterede et underskud på 13.929' DKK.
Mikael har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2019 til 2023 hos UUMMANNAQ SEAFOOD A/S.
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Erik Harald Edvard Sivertsen.