Anders Jørn Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOFOR VAND BRØNDBY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.709.162' DKK Radius Elnet A/S (2018) |
Største underskud: | -170.404' DKK HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 5.016.033' DKK Radius Elnet A/S (2020) |
Største gæld: | 12.479.252' DKK Radius Elnet A/S (2023) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos Radius Elnet A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S (10 år 3 måneder) |
Seed: 1038487135
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2014 ved HOFOR VAND BRØNDBY A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Anders Jørn Jensen nu bestreddet i 10 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med vandforsyning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 4.043' DKK.
Bestyrelsesposter (17)
-
HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR SPILDEVAND BRØNDBY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2014 -
HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR VAND DRAGØR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR VAND RØDOVRE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR VAND HVIDOVRE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR VAND HERLEV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
Radius Elnet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2019 -
HOFOR VAND BRØNDBY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014 -
HOFOR SPILDEVAND VALLENSBÆK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2014 -
HOFOR VAND KØBENHAVN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
FREDERIKSBERG VAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
FREDERIKSBERG KLOAK A/S (Nu: Frederiksberg Spildevand A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
Radius Elnet A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2019
Registreringsdato: 12.04.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Jørn Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Radius Elnet A/S der præsenterede et overskud på 646.485' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S der præsenterede et underskud på 170.404' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 17 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 3 måneder fra 2014 til i dag hos HOFOR VAND BRØNDBY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 471.229' DKK (Radius Elnet A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 170.404' DKK (HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.868.571' DKK (Radius Elnet A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40.595' DKK (HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Brian Hansen.