Sine Hadrup
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | KUNSTMEST IVS (Direktør) |
Største overskud: | 7.108' DKK Hadrup BioMed Holding IVS (Nu: Hadrup BioMed Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -9.184' DKK PokeAcell ApS (Nu: p.A.c. ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.462' DKK Hadrup BioMed Holding IVS (Nu: Hadrup BioMed Holding ApS) (2022) |
Største gæld: | 26.038' DKK PokeAcell ApS (Nu: p.A.c. ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos PokeAcell ApS (Nu: p.A.c. ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hadrup BioMed Holding ApS (7 år 11 måneder) |
Seed: 570640170
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2014 ved KUNSTMEST IVS (tidligere KUNSTMEST IVS UNDER STIFTELSE) som Direktør. Rollen som Direktør havde Sine Hadrup i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen den 16. marts 2016.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. april 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hadrup BioMed Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Immumap Services ApS UNDER KONKURS
Via Hadrup BioMed Holding ApS -
p.A.c. ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Hadrup BioMed Holding ApS
Tidslinje (11)
-
PokeAcell ApS (Nu: p.A.c. ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023 -
PokeAcell ApS (Nu: p.A.c. ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023 -
Hadrup BioMed Holding IVS (Nu: Hadrup BioMed Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Sine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.01.2020 - 19.07.2023
Reel ejer
23.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Stifter og Direktør
26.09.2016 - 01.07.2023
Ejer
26.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - 09.06.2021
Ejer
09.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Hadrup BioMed Holding ApS -
Direktør
10.09.2014 - 16.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Hadrup BioMed Holding IVS (Nu: Hadrup BioMed Holding ApS) fremviste et overskud på 7.108' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor PokeAcell ApS (Nu: p.A.c. ApS) fremviste et underskud på 9.184' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sine' netværk er Søren Nyboe Jakobsen.