Thomas Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. feb. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAGBLADET BØRSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.035' DKK DAGBLADET BØRSEN A/S (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 132.021' DKK DAGBLADET BØRSEN A/S (2014) |
Største gæld: | 153.356' DKK DAGBLADET BØRSEN A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DAGBLADET BØRSEN A/S (7 år 11 måneder) |
Seed: 995209302
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2014 ved DAGBLADET BØRSEN A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Christensen i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen den 10. februar 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udgivelse af aviser og dagblade. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 56.699' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DAGBLADET BØRSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 11.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DAGBLADET BØRSEN A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022 -
DAGBLADET BØRSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022 -
DAGBLADET BØRSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2014
Registreringsdato: 18.02.2014
Blå bog (fortsat)
Thomas Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved DAGBLADET BØRSEN A/S der præsenterede et overskud på 66.035' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2014 til 2022 hos DAGBLADET BØRSEN A/S.