Nicolai Fink Gundersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SILKISIF AKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 173.896' DKK ASSENS TOBAKSFABRIK AKTIESELSKAB (2021) |
Største underskud: | -57.502' DKK Alex Gundersen Assens ApS (2022) |
Største egenkapital: | 616.894' DKK ALEX GUNDERSEN TOBACCO COMPANY AKTIESELSKAB (2017) |
Største gæld: | 39.196' DKK Robotize ApS (2023) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos Cardlay A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SILKISIF AKTIESELSKAB (10 år 4 måneder) |
Seed: 581415728
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2014 ved SILKISIF AKTIESELSKAB i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Nicolai Fink Gundersen nu bestreddet i 10 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 10.866' DKK.
Direktørposter (2)
-
ABridge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2017 -
ABridge VX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2022
Bestyrelsesposter (12)
-
SILKISIF AKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2014 -
Cardlay Payments Solutions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2021 -
ALEX GUNDERSEN TOBACCO COMPANY AKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.04.2019 -
ASSENS TOBAKSFABRIK AKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.04.2014 -
Robotize ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2022 -
Cardlay A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2021 -
Fenucure Medical ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2019 -
Cardlay Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2021 -
Ambolt Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.01.2020 -
Alex Gundersen Assens ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2022 -
ALEX GUNDERSEN TOBACCO COMPANY HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2023 -
Hands-on Mikrofonden A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.02.2020
Tidslinje (20)
-
OnRobot A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
ALEX GUNDERSEN TOBACCO COMPANY HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
Robotize ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Nicolai Fink Gundersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ASSENS TOBAKSFABRIK AKTIESELSKAB der præsenterede et overskud på 173.896' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Alex Gundersen Assens ApS der præsenterede et underskud på 57.502' DKK.
Nicolai har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 12 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2014 til i dag hos SILKISIF AKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 45.459' DKK (ALEX GUNDERSEN TOBACCO COMPANY HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.936' DKK (Cardlay A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 518.802' DKK (ASSENS TOBAKSFABRIK AKTIESELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.676' DKK (V-BIOTEK ApS (Nu: Fenucure Medical ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Alex Gundersen.