Malene Gade Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gade & Juul A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.815' DKK Gade & Juul A/S (2021) |
Største underskud: | -692' DKK Mix N' Joy ApS (2015) |
Største egenkapital: | 2.723' DKK Gade Invest Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 4.973' DKK Gade & Juul A/S (2018) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Gade & Juul Danmark ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Gade & Juul A/S (7 år 11 måneder) |
Seed: 1628202564
Det hele begyndte for alvor dengang i 2014 i Gade & Juul A/S (tidligere GADE OG JUUL ApS) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Malene Gade Pedersen i 7 år 11 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2022.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 kunne fremvise et overskud på 1.815' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gade Invest Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Alli Concept ApS
Via Gade Invest Holding ApS -
FMC-Trade ApS
Via Alli Concept ApS
Direktørposter (1)
-
Gade Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.2022
Ejendomme (3)
Tidslinje (16)
-
Gade Invest Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
Gade Invest Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2023
Registreringsdato: 05.03.2023 -
Gade & Juul Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022
Blå bog (fortsat)
Malene har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
16.12.2021 - 05.03.2023
Direktør
27.02.2022 - Stadig aktiv
Ejer
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
16.12.2021 - 21.12.2022
Direktør
26.02.2022 - 21.12.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.03.2015 - 07.08.2020
Direktør
07.08.2020 - 21.12.2022
Reel ejer
16.12.2021 - 21.12.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2014 - 28.02.2022
Reel ejer
16.12.2021 - 21.12.2022
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - 21.12.2022
Ejerandel: 50%
Malene Gade Pedersen er desuden indehaver af holdingselskabet Alli Concept ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Alli Concept ApS ejes der også andele i FMC-Trade ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Malene Gade Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Gade Invest Holding ApS fremviste et overskud på 1.591' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Gade Invest Holding ApS fremviste et underskud på 76' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 76' DKK (Gade Invest Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.529' DKK (Gade Invest Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 33' DKK (Alli Concept ApS).
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Dennis Gade Pedersen.