Pernille Illum
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUSEUM CENTER BLÅVAND FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.119' DKK Fonden Campus Kollegiet (2016) |
Største underskud: | -51.896' DKK Fonden Stevns Klint Besøgscenter (2022) |
Største egenkapital: | 404.732' DKK Fonden Campus Kollegiet (2023) |
Største gæld: | 27.867' DKK Fonden Campus Kollegiet (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Stevns Klint Besøgscenter ApS (Nu: Stevns Klint Experience ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MUSEUM CENTER BLÅVAND FONDEN (8 år) |
Seed: 2032957740
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2014 hos MUSEUM CENTER BLÅVAND FONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Pernille Illum i 8 år, inden stoppet den 7. april 2022.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.717' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Campus Kollegiet
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Fonden Campus Kollegiet
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Fonden Stevns Klint Besøgscenter
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
MUSEUM CENTER BLÅVAND FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022
Blå bog (fortsat)
Pernille har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.10.2018 - 20.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Pernille Illum har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos MUSEUM CENTER BLÅVAND FONDEN der præsenterede et overskud på 1.414' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Fonden Stevns Klint Besøgscenter der præsenterede et underskud på 51.896' DKK.
Pernille har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2014 til 2022 hos MUSEUM CENTER BLÅVAND FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.717' DKK (MUSEUM CENTER BLÅVAND FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.512' DKK (Fonden Stevns Klint Besøgscenter).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 404.732' DKK (Fonden Campus Kollegiet).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.586' DKK (Stevns Klint Besøgscenter ApS (Nu: Stevns Klint Experience ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Claus Bihl.