Jonas Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 8. sep. 2014 (10 år) |
Karrieren startede hos: | ISMART HOME ApS (Direktør) |
Største overskud: | 22' DKK FirmNav ApS (Nu: Unhaze ApS) (2019-21) |
Største underskud: | -1.167' DKK Firmnav International ApS (Nu: Unhaze International ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.187' DKK Quaerix ApS (2022-23) |
Største gæld: | 15.480' DKK FirmNav ApS (Nu: Unhaze ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos FirmNav ApS (Nu: Unhaze ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Quaerix ApS (4 år 9 måneder) |
Seed: 560256360
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2014 i ISMART HOME ApS (tidligere TIME GROUP DISTRIBUTION ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jonas Pedersen i 2 år, inden stoppet d. 21. september 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nura ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PRIVEQ PARTNERS ApS
Via Nura ApS -
Sigma AI ApS
Via Nura ApS -
42 Renaissance ApS
Via Nura ApS
Direktørposter (2)
-
Nura ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2023 -
Sigma AI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2024
Tidslinje (17)
-
Quaerix ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Quaerix ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024 -
Sigma AI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
30.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2019 - 03.09.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.03.2021 - 15.06.2023
Reel ejer
15.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4,05%
Jonas Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nura ApS (50% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Nura ApS har Jonas dermed også ejerandele i PRIVEQ PARTNERS ApS (33.34-49.99%), Sigma AI ApS (100%) & 42 Renaissance ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jonas Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-21 hvor FirmNav ApS (Nu: Unhaze ApS) fremviste et overskud på 22' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Firmnav International ApS (Nu: Unhaze International ApS) fremviste et underskud på 1.167' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Andreas Pedersen.