Lars Bo Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPRING Production A/S (Direktør) |
Største overskud: | 40.944' DKK AGENCY SPRING, XPRESS A/S (Nu: SPRING Production A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -20.249' DKK ZUPA A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 65.386' DKK AGENCY SPRING, XPRESS A/S (Nu: SPRING Production A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 76.562' DKK AGENCY SPRING A/S (Nu: Zupa A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos AGENCY SPRING A/S (Nu: Zupa A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPRING Production A/S (8 år 1 måned) |
Seed: 914071292
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2014 ved SPRING Production A/S (tidligere DIGITAL XPRESS A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Lars Bo Hansen i 3 måneder, før stoppet den 3. juli 2014.
Nu arbejder virksomheden med reklamebureauer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 29.443' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bossi Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Spring Family ApS
Via Bossi Holding ApS -
SPRING Production A/S
Via Spring Family ApS -
Zupa A/S
Via Spring Family ApS -
ZITE A/S
Via Spring Family ApS -
ZITE I A/S
Via ZITE A/S
Direktørposter (2)
-
SPRING Production A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2016 -
Bossi Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
SPRING Production A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2017 -
Zupa A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2017 -
Spring Family ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2017 -
ZITE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2019 -
ZITE I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
SpringProduction Services A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023 -
AGENCY SPRING INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som direktørDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023 -
SpringProduction Services A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ZITE A/S -
Ejer og Direktør
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.11.2019 - Stadig aktiv
Ejer
27.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Spring Family ApS -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
26.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Spring Family ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.02.2021 - 07.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bo Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bossi Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.461' DKK. Igennem holdingselskabet Bossi Holding ApS har Lars derfor også ejerandele i Spring Family ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Bo Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Lars Bo Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved AGENCY SPRING, XPRESS A/S (Nu: SPRING Production A/S) der præsenterede et overskud på 40.944' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved AGENCY SPRING COPENHAGEN A/S (Nu: Zupa Copenhagen A/S) der præsenterede et underskud på 7.506' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos Spring Family ApS.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Peter Herlev Enevoldsen.