Erik Johannes Kaae
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2014 (10 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DYNAWAY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 86.728' DKK SILKEBORG DATA A/S (2016) |
Største underskud: | -445.900' DKK AX IV EG HOLDING III ApS (2017) |
Største egenkapital: | 3.824.000' DKK EG A/S (Nu: EG Danmark A/S) (2020) |
Største gæld: | 1.436.551' DKK AX IV EG HOLDING III ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1.301 årsværk hos EG A/S (Nu: EG Danmark A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DYNAWAY A/S (4 år 2 måneder) |
Seed: 1810609370
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2014 i DYNAWAY A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Johannes Kaae i 4 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 15. marts 2018.
I dag arbejder virksomheden med computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 13.601' DKK.
Bestyrelsesposter (4)
-
Companial Nordics A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2022 -
Mugato Licensing ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2022 -
BIZBRAINS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2024 -
Bizbrains Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (38)
-
Bizbrains Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
BIZBRAINS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Companial Nordics A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022
Blå bog (fortsat)
Erik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2020 - 24.05.2022
Bestyrelsesmedlem
25.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2021 - 31.12.2021
Ejerandel: 5-9.99%
Erik Johannes Kaae har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i SILKEBORG DATA A/S der præsenterede et overskud på 86.728' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i AX IV SD HOLDING II ApS der præsenterede et underskud på 14.882' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2014 til 2018 hos DYNAWAY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 36.893' DKK (EG e-mergency ApS (Nu: EG Digital Welfare ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 7.531' DKK (Bizbrains Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.569' DKK (EG e-mergency ApS (Nu: EG Digital Welfare ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 874' DKK (VENZO Core A/S (Nu: Selskabet af 29.06.2021 A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Wouter van Grootheest.