Thomas Bak
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNSLUND PLANTAGE I/S 20884649 (Reel ejer) |
Største overskud: | 24.063' DKK Koncenton Torvehuset II A/S (2021) |
Største underskud: | -11.239' DKK Ejendomsselskabet Torvehuset II ApS (2023) |
Største egenkapital: | 87.593' DKK Ei Holmsø Herning A/S (2023) |
Største gæld: | 64.330' DKK Ejendomsselskabet Færøgade 1 ApS (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos KLUNTZ A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VOGNSLUND PLANTAGE I/S 20884649 (10 år 3 måneder) |
Seed: 1354488956
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2014 ved VOGNSLUND PLANTAGE I/S 20884649 med titlen som Ejer. Denne rolle har Thomas Bak nu bestreddet i 10 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VOGNSLUND PLANTAGE I/S 20884649
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TB Holding 2016 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
KLUNTZ A/S
Via TB Holding 2016 ApS -
INNOVISION GROUP ApS
Via TB Holding 2016 ApS -
SGP INVEST ApS
Via TB Holding 2016 ApS -
Ejendomsselskabet Færøgade 1 ApS
Via TB Holding 2016 ApS -
Niels Juels Gade 49 ApS
Via TB Holding 2016 ApS -
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3
Via TB Holding 2016 ApS -
Core Bolig VII Kommanditaktieselskab
Via Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3 -
COBO VII B ApS
Via Core Bolig VII Kommanditaktieselskab -
COBO VII C ApS
Via COBO VII B ApS -
COBO VII D ApS
Via COBO VII C ApS -
COBO VII E ApS
Via COBO VII B ApS -
COBO VII Allé Huset ApS
Via COBO VII B ApS -
COBO VII A Ejendomme P/S
Via Core Bolig VII Kommanditaktieselskab -
Ei Holmsø Silkeborg A/S
Via TB Holding 2016 ApS -
EI Solsikkevænget ApS
Via Ei Holmsø Silkeborg A/S -
Ei Holmsø Herning A/S
Via TB Holding 2016 ApS
Direktørposter (5)
-
INNOVISION GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2016 -
SGP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2021 -
Ejendomsselskabet Færøgade 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2016 -
Niels Juels Gade 49 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2015 -
TB Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2016
Bestyrelsesposter (5)
-
KLUNTZ A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2014 -
Koncenton Torvehuset II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2019 -
Ei Holmsø Silkeborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.06.2022 -
Ei Holmsø Herning A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2023 -
Ejendomsselskabet Torvehuset II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
Ejendomsselskabet Østergade 40 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Ejendomsselskabet Østergade 40 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Ejendomsselskabet Torvehuset II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2023
Registreringsdato: 11.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via TB Holding 2016 ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via TB Holding 2016 ApS -
Direktør og Reel ejer
03.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Bak er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TB Holding 2016 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.909' DKK. Igennem holdingselskabet TB Holding 2016 ApS har Thomas derfor også ejerandele i KLUNTZ A/S (25-33.33%), INNOVISION GROUP ApS (50-66.65%), SGP INVEST ApS (50-66.65%), Ejendomsselskabet Færøgade 1 ApS (100%), Niels Juels Gade 49 ApS (50-66.65%), Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3 (10-14.99%), Ei Holmsø Silkeborg A/S (10-14.99%) og Ei Holmsø Herning A/S (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Thomas Bak, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor INNOVISION GROUP ApS kunne offentliggøre et overskud på 22.511' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Ejendomsselskabet Færøgade 1 ApS kunne offentliggøre et underskud på 5.169' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.674' DKK (KLUNTZ A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.239' DKK (Ejendomsselskabet Torvehuset II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 87.593' DKK (Ei Holmsø Herning A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (Ejendomsselskabet Østergade 40 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er John Bødker.