Jens Henrik Seindal
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEINDAL HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.238' DKK TD-K A/S (2022-23) |
Største underskud: | -44' DKK CLOUDSAFE ApS (Nu: CLOUDSAFE A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.046' DKK TD-K A/S (2021-22) |
Største gæld: | 11.352' DKK TD-K A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos TD-K A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af SEINDAL HOLDING ApS (10 år 6 måneder) |
Seed: 232466740
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 i SEINDAL HOLDING ApS (tidligere ApS STAKE NR. 5074) med titlen som Ejer og Direktør. Jens Henrik Seindal erhvervede virksomheden SEINDAL HOLDING ApS d. 1. april 2014. Jens har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Jens nu bestreddet i 10 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne vise et overskud på 115' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEINDAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TD-K A/S
Via SEINDAL HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SEINDAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
TD-K A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
CLOUDSAFE ApS (Nu: CLOUDSAFE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2019
Registreringsdato: 22.01.2019 -
TD-K A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018 -
CLOUDSAFE ApS (Nu: CLOUDSAFE A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2015
Registreringsdato: 23.09.2015
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
06.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SEINDAL HOLDING ApS -
Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Direktør
09.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2015 - 22.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ApS STAKE NR. 5074 (Nu: SEINDAL HOLDING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 115' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ApS STAKE NR. 5074 (Nu: SEINDAL HOLDING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jørgen Rolf Dannefær Schwartz.