René Arreskov Gustafsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2014 (10 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | G3 Investment ApS (Direktør) |
Største overskud: | 23.612' DKK Hjernø Gustafsen A/S (2019-20) |
Største underskud: | -31' DKK GUSTAFSEN VVS ApS (Nu: G3 Investment ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 20.351' DKK Hjernø Gustafsen A/S (2019-20) |
Største gæld: | 16.241' DKK RM Gustafsen Holding ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos Hjernø Gustafsen A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af G3 Investment ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 1293243984
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2014 ved G3 Investment ApS (tidligere GUSTAFSEN VVS ApS) med titlen som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred René Arreskov Gustafsen i 9 år 7 måneder, før stoppet den 24. januar 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019-20 kunne vise et overskud på 2.301' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
René Gustafsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
G3 Investment ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via René Gustafsen Holding ApS -
Ejendomsselskabet Gustafsen ApS
Via René Gustafsen Holding ApS -
RM Gustafsen Holding ApS
Via René Gustafsen Holding ApS -
Hjernø Gustafsen A/S
Via RM Gustafsen Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Hjernø Gustafsen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
René Gustafsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2018 -
Ejendomsselskabet Gustafsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2019 -
RM Gustafsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Hjernø Gustafsen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
GUSTAFSEN VVS ApS (Nu: G3 Investment ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
GUSTAFSEN VVS ApS (Nu: G3 Investment ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
RM Gustafsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020
Blå bog (fortsat)
René har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
16.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.05.2014 - 24.01.2024
Reel ejer
01.06.2014 - 15.01.2018
Ejer
01.06.2014 - 16.01.2018
Reel ejer
16.01.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.04.2020 - 24.01.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.07.2020 - 29.06.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 47,5%
René Arreskov Gustafsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn René Gustafsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.584' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet RM Gustafsen Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for René Arreskov Gustafsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Hjernø Gustafsen A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.076' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor GUSTAFSEN VVS ApS (Nu: G3 Investment ApS) kunne offentliggøre et underskud på 31' DKK.
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Marc Arreskov Gustafsen.