Tove Lykke Gæmelke
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.136' DKK FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER (2021) |
Største underskud: | -2.380' DKK FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER (2017) |
Største egenkapital: | 25.202' DKK FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER (2022) |
Største gæld: | 10.413' DKK JBG 27 A/S (2014) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos FONDEN BUSINESS KOLDING (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER (3 år 9 måneder) |
Seed: 90306504
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2014 ved FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Tove Lykke Gæmelke i 3 år 9 måneder, før stoppet den 19. december 2017.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 519' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND VEJEN SPORTEL
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2022
Tidslinje (13)
-
FONDEN HOUSE OF INNOVATION
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
FONDEN HOUSE OF INNOVATION
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
DEN ALMENE ERHVERVSDRIVENDE FOND VEJEN SPORTEL (Nu: DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND VEJEN SPORTEL)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Tove har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.05.2021 - 08.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2022 - 15.09.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.12.2017 - 22.03.2018
Direktør
23.03.2018 - 30.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor FONDEN BUSINESS KOLDING kunne offentliggøre et overskud på 394' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor JBG 27 A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.060' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.746' DKK (FONDEN BUSINESS KOLDING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.710' DKK (FONDEN SYDDANSKE FORSKERPARKER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 166' DKK (FONDEN HOUSE OF INNOVATION).
En af de forbindelser som går igen i Tove' netværk er Henrik Larsen.