Leif Skaarup
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2014 (10 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CEMTEC FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.732' DKK DANMARKS SALTCENTER - EJENDOMSFOND (2019) |
Største underskud: | -4.961' DKK DANMARKS SALTCENTER - EJENDOMSFOND (2018) |
Største egenkapital: | 10.968' DKK CEMTEC FONDEN (2023) |
Største gæld: | 47.361' DKK CEMTEC FONDEN (2023) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS NORDJYLLAND (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CEMTEC FONDEN (7 år 10 måneder) |
Seed: 1484136339
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2014 ved CEMTEC FONDEN som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Leif Skaarup i 7 år 10 måneder, før fratrædelsen den 27. januar 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 304' DKK.
Direktørposter (1)
-
DANMARKS SALTCENTER - DRIFTSFOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
CEMTEC FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2022
Tidslinje (10)
-
CEMTEC FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022 -
DANMARKS SALTCENTER - DRIFTSFOND
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
CEMTEC FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.03.2014 - 27.01.2022
Bestyrelsesmedlem
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2018 - 20.07.2020
Direktør
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2018 - 02.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2018 - 12.07.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Leif Skaarup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved DANMARKS SALTCENTER - EJENDOMSFOND der præsenterede et overskud på 7.732' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved DANMARKS SALTCENTER - EJENDOMSFOND der præsenterede et underskud på 4.961' DKK.
Leif har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 10 måneder fra 2014 til 2022 hos CEMTEC FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 344' DKK (DANMARKS SALTCENTER - DRIFTSFOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 112' DKK (DANMARKS SALTCENTER - EJENDOMSFOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.968' DKK (CEMTEC FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 595' DKK (DANMARKS SALTCENTER - DRIFTSFOND).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Søren Bjerregaard Pedersen.