Victor Wall-Gremstrup
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2015 (9 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | WALL-IMPORT/EXPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.697' DKK WALL-IMPORT/EXPORT A/S (2013-14) |
Største underskud: | -3.830' DKK WALL HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 5.427' DKK WALL HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 12.264' DKK WALL HOLDING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos WALL HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af WALL HOLDING ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 1489607089
Det hele begyndte den dag i 2015 hos WALL-IMPORT/EXPORT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Victor Wall-Gremstrup i 5 måneder, inden stoppet den 20. juli 2015.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med værktøjsmaskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 1.697' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. august 2015.
Bestyrelsesposter (1)
-
WALL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2015
Tidslinje (3)
-
WALL-IMPORT/EXPORT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.07.2015
Registreringsdato: 20.07.2015 -
WALL-IMPORT/EXPORT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2015
Registreringsdato: 30.01.2015 -
WALL HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2015
Registreringsdato: 30.01.2015
Blå bog (fortsat)
Victor har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2015 - 20.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Victor Wall-Gremstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos WALL HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 1.115' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos WALL HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 3.830' DKK.
Victor har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 7 måneder fra 2015 til i dag hos WALL HOLDING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Victor' netværk er Stig Wall.