Kim Skovgaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2014 (10 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KMD Holdco 4 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 673.400' DKK KMD A/S (2015) |
Største underskud: | -254.601' DKK KMD A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.067.648' DKK KMD HOLDING A/S (Nu: KMD Holdco 4 A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 2.675.600' DKK KMD A/S (2017) |
Flest årsværk: | 2.920 årsværk hos KMD A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KMD A/S (10 år 4 måneder) |
Seed: 1948962922
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2014 i KMD Holdco 4 A/S (tidligere KMD HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Skovgaard i 7 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 18. februar 2022.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 345.691' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. februar 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
KMD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2014
Tidslinje (3)
-
KMD HOLDING A/S (Nu: KMD Holdco 4 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2022
Registreringsdato: 18.02.2022 -
KMD HOLDING A/S (Nu: KMD Holdco 4 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2014
Registreringsdato: 12.05.2014 -
KMD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2014
Registreringsdato: 12.05.2014
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2014 - 18.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Skovgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i KMD A/S der præsenterede et overskud på 673.400' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i KMD A/S der præsenterede et underskud på 254.601' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2014 til i dag hos KMD A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Fumihiko Hisamitsu.