Sophia Emilie Nordenbæk Kold
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2014 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHRISTEN KOLDS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.415' DKK C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.169' DKK CHRISTEN KOLDS FOND (2021-22) |
Største egenkapital: | 86.925' DKK CHRISTEN KOLDS FOND (2022-23) |
Største gæld: | 37.094' DKK C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos CHRISTEN KOLDS FOND (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHRISTEN KOLDS FOND (3 år 5 måneder) |
Seed: 606393796
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2014 ved CHRISTEN KOLDS FOND i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Sophia Emilie Nordenbæk Kold i 3 år 5 måneder, før stoppet den 14. juni 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 10.014' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søstrene Kold I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Søstrene Kold I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
CHRISTEN KOLDS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018 -
C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2018
Registreringsdato: 14.06.2018
Blå bog (fortsat)
Sophia har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2016 - 14.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - 14.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Sophia Emilie Nordenbæk Kold har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved C. KOLD INTERNATIONAL FURNITURE A/S der præsenterede et overskud på 9.461' DKK.
Sophia har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2014 til 2018 hos CHRISTEN KOLDS FOND.