Christoffer Obel
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2015 (9 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pant i Alt Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 8.314' DKK PANT I ALT ApS (2017) |
Største underskud: | -6.696' DKK PANT I ALT ApS (2018) |
Største egenkapital: | 6.396' DKK PANT I ALT ApS (2017) |
Største gæld: | 45.110' DKK PANT I ALT ApS (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Pant i Alt Holding ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af PANT I ALT ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 736708319
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2015 ved Pant i Alt Holding ApS i hvervet som Ejer. Christoffer Obel købte sig ind i virksomheden den 30. april 2015 og havde en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Christoffer af: Anders Hegelund Bjørnsbo, THORSØ AF 2007 ApS, BJØRNSBO HOLDING ApS og Jannik Lerche Rasmussen. Rollen som Ejer havde Christoffer i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2017 viste et overskud på 6.390' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
C. Obel Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Fam. Obel Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Pro Energy ApS UNDER KONKURS
Via C. Obel Holding ApS -
NC Energy Solutions ApS
Via C. Obel Holding ApS -
SmartWatts ApS
Via Fam. Obel Holding ApS -
NewEnergyCompany 0.1 Aps
Via Fam. Obel Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
SmartWatts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
Fam. Obel Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
C. Obel Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
PayInNorth A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Pro Energy ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
Fam. Obel Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Fam. Obel Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024
Blå bog (fortsat)
Christoffer har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.03.2023 - 08.07.2024
Reel ejer
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
27.09.2018 - 08.10.2021
Reel ejer
27.09.2018 - 09.01.2022
Reel ejer
10.01.2022 - 11.04.2022
Reel ejer
12.04.2022 - 20.10.2022
Reel ejer
21.10.2022 - 16.02.2024
Bestyrelsesmedlem
21.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95%
Christoffer Obel er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• C. Obel Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -415' DKK.
• Fam. Obel Holding ApS (ejer lige nu 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Christoffer Obel, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor PANT I ALT ApS landede et overskud på 8.314' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor PANT I ALT ApS landede et underskud på 6.696' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.272' DKK (C. Obel Holding IVS (Nu: C. Obel Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -54' DKK (Bajopay A/S (Nu: PayInNorth A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -415' DKK (C. Obel Holding IVS (Nu: C. Obel Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christoffer' netværk er Anders Hegelund Bjørnsbo.