Michael Røhr Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.323' DKK KBC HOLDING A/S (Nu: KBC ApS) (2017) |
Største underskud: | -726' DKK KBC HOLDING A/S (Nu: KBC ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 5.117' DKK KBC HOLDING A/S (Nu: KBC ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 6.530' DKK KBC HOLDING A/S (Nu: KBC ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KBC HOLDING A/S (Nu: KBC ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S (17 år 8 måneder) |
Seed: 1311100116
Karrieren som erhvervsperson startede i 2007 ved Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S i rollen som Ejer. Michael Røhr Kristiansen købte en del af virksomheden d. 2. januar 2007 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Michael af: Kurt Berg Kristiansen, Lissi Kirsten Mose, Egon Sørensen og 68 andre personer. Rollen som Ejer har Michael nu bestreddet i 17 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
KBC HOLDING A/S (Nu: KBC ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2013
Registreringsdato: 30.09.2013 -
KBC HOLDING A/S (Nu: KBC ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2012
Registreringsdato: 28.09.2012 -
Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2007
Registreringsdato: 02.01.2007
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2012 - 30.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Leif Elstrøm.