Frank Ravn
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CPH HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.090' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2021) |
Største underskud: | -1.136' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.038' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2021) |
Største gæld: | 26.258' DKK COPENHAGEN SHOES ApS (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos COPENHAGEN SHOES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af CPH HOLDING ApS (11 år 2 måneder) |
Seed: 264593380
Det startede for alvor en dag i 2013 i CPH HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Frank Ravn og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Frank nu bestreddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CPH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
COPENHAGEN SHOES ApS
Via CPH HOLDING ApS -
CPH Shoes Ejendomme ApS
Via CPH HOLDING ApS -
GB Center Aps
Via CPH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
CPH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2013 -
GB Center Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2022 -
CPH Shoes Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
COPENHAGEN SHOES ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2016
Tidslinje (10)
-
GB Center Aps (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
GB Center Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
GB Center Aps
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022
Blå bog (fortsat)
Frank har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Ejer
22.02.2022 - 22.02.2022
Direktør og Reel ejer
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.08.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2018 - 23.04.2019
Reel ejer
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter og Ejer
01.08.2013 - 01.01.2018
Direktør
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Frank Ravn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CPH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.094' DKK. Igennem holdingselskabet CPH HOLDING ApS har Frank derfor også ejerandele i COPENHAGEN SHOES ApS (50-66.65%), CPH Shoes Ejendomme ApS (50-66.65%) & GB Center Aps (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Frank Ravn, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor COPENHAGEN SHOES ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.090' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor COPENHAGEN SHOES ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 347' DKK (COPENHAGEN SHOES ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (GB Center Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.407' DKK (COPENHAGEN SHOES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11' DKK (GB Center Aps).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Morten Lambæk Jensen.