Tina Hedahl Holme
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2012 (12 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KMD BPO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 668' DKK Ferritslev Brugsforening A.m.b.a (2021) |
Største underskud: | -1.796' DKK Ferritslev Brugsforening A.m.b.a (2022) |
Største egenkapital: | 7.958' DKK Ferritslev Brugsforening A.m.b.a (2015) |
Største gæld: | 8.787' DKK Ferritslev Brugsforening A.m.b.a (2017) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Ferritslev Brugsforening A.m.b.a (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ferritslev Brugsforening A.m.b.a (3 år 10 måneder) |
Seed: 1899137136
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2012 hos KMD BPO A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tina Hedahl Holme i 1 år 1 måned, inden stoppet den 30. juni 2013.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 14' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. maj 2016.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ferritslev Brugsforening A.m.b.a
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.04.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Ferritslev Brugsforening A.m.b.a (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
FERRITSLEV BRUGSFORENING (Nu: Ferritslev Brugsforening A.m.b.a)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2020
Registreringsdato: 18.06.2020
Blå bog (fortsat)
Tina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.06.2020 - 22.04.2024
Bestyrelsesmedlem
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2012 - 30.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Tina Hedahl Holme har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Ferritslev Brugsforening A.m.b.a der præsenterede et overskud på 668' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Ferritslev Brugsforening A.m.b.a der præsenterede et underskud på 1.796' DKK.
Tina har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2020 til 2024 hos Ferritslev Brugsforening A.m.b.a.
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Peter Bastholm.