Henrik Egholm
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 2010 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KODIF ZERRE III ApS (Ejer) |
Største overskud: | 888' DKK K/S DIFKO ZERRE III (2018) |
Største underskud: | -765' DKK K/S DIFKO ZERRE III (2023) |
Største egenkapital: | 17.039' DKK K/S Obton Solenergi Ems (2022) |
Største gæld: | 12.508' DKK K/S DIFKO PUTLITZ V (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K/S Obton Solenergi Ems (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KODIF ZERRE III ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 46029013
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2010 ved KODIF ZERRE III ApS med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Henrik Egholm købte en part af virksomheden d. 29. december 2010 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Henrik af: Jacob Beyer Nørgaard, Henrik Nørgaard, Jan Byrgesen Nielsen og Kim Baltzer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Henrik nu bestreddet i 13 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 16' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KODIF ZERRE III ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KODIF PUTLITZ V ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Obton Solenergi Ems Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S DIFKO ZERRE III
Via KODIF ZERRE III ApS -
K/S DIFKO PUTLITZ V
Via KODIF PUTLITZ V ApS -
K/S Obton Solenergi Ems
Via Obton Solenergi Ems Komplementaranpartsselskab
Bestyrelsesposter (3)
-
KODIF ZERRE III ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2011 -
K/S DIFKO ZERRE III
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2011 -
K/S Obton Solenergi Ems
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
K/S Obton Solenergi Ems
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
Thorsted P/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
Thorsted P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2018
Registreringsdato: 07.12.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.11.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
28.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2011 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S DIFKO ZERRE III kunne offentliggøre et overskud på 888' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor K/S DIFKO ZERRE III kunne offentliggøre et underskud på 765' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16' DKK (KODIF ZERRE III ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 765' DKK (K/S DIFKO ZERRE III).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.919' DKK (K/S Obton Solenergi Ems).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 48' DKK (Obton Solenergi Ems Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jørgen Ingeman.