Jakob Østergaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.076' DKK PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2013-14) |
Største underskud: | -2.306' DKK JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 21.581' DKK PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2016-17) |
Største gæld: | 29.732' DKK ØSTERGAARD JENSEN A/S (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS (13 år 6 måneder) |
Seed: 1223485488
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2011 i JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør har Jakob Østergaard Jensen nu besiddet i 13 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ØSTERGAARD JENSEN A/S
Via JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2011
Bestyrelsesposter (2)
-
PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 06.05.2021 -
ØSTERGAARD JENSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.04.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
PELSDYRCENTER VESTJYLLAND A.M.B.A (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021
Blå bog (fortsat)
Jakob har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Direktør
03.03.2011 - Stadig aktiv
Ejer
26.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.05.2013 - 14.12.2023
Bestyrelsesmedlem
02.04.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 61,75% -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2019 - 06.05.2021
Bestyrelsesmedlem
06.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jakob Østergaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS (25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.673' DKK. Gennem sit holdingselskab JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS har Jakob dermed også andele i ØSTERGAARD JENSEN A/S (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jakob Østergaard Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS landede et overskud på 703' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS landede et underskud på 236' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 697' DKK (ØSTERGAARD JENSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.673' DKK (JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.811' DKK (JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Jørgen Østergaard Jensen.