Per Hvidbak Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2011 (13 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOBRO IDRÆTSCENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.400' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2014) |
Største underskud: | -394' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Største egenkapital: | 9.338' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2014) |
Største gæld: | 42.281' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOBRO IDRÆTSCENTER (6 år) |
Seed: 937428545
Karrieren som erhvervsperson startede i 2011 hos HOBRO IDRÆTSCENTER i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Hvidbak Østergaard i 6 år, før stoppet d. 21. marts 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 394' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
HOBRO IDRÆTSCENTER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
HOBRO IDRÆTSCENTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2018
Registreringsdato: 13.12.2018 -
HOBRO IDRÆTSCENTER (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2018
Registreringsdato: 12.12.2018 -
HOBRO IDRÆTSCENTER (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2017
Registreringsdato: 22.03.2017
Blå bog (fortsat)
Per Hvidbak Østergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos HOBRO IDRÆTSCENTER der præsenterede et overskud på 8.400' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos HOBRO IDRÆTSCENTER der præsenterede et underskud på 394' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år fra 2011 til 2017 hos HOBRO IDRÆTSCENTER.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Ruben Bach Holm.